八路军六个纵队的司令员都是谁?后来都授了啥军衔?
抗日战争时期,自八路军进军山东,于1938年12月成立了山东纵队,辖6个支队及鲁东游击指挥部和陇海南进支队等4万余人,1938年5月起相继编建了八路军第3纵队、第4纵队(冀热察挺进军)、第1纵队、第2纵队、第4纵队(华中)、第5纵队等六个纵队。下面老丁叔就和大家说说八路军六个纵队的司令员都有谁,后来谁的军衔最高?
八路军第1纵队1939年8月1日,中央军委下令组建八路军第1纵队,统一领导山东黄河以北地区和冀鲁边地区东进抗日纵队的八路军各武装部队。
第1纵队的司令员是徐向前元帅。
徐向前(1901年11月8日-1990年9月21日),字子敬,山西五台人,元帅军衔,后任国务院副总理兼国防部部长、军委副主席等职,享年89岁。
1纵下辖有马宝山的第1支队、刘涌的第2支队、马耀南的第3支队、廖容标的第4支队、高锦纯、吴克华的第5支队、何光宇的第6支队、董慕仲的第12支队、钟辉的陇海支队、马保三的鲁东游击指挥部、张光中的鲁南人民抗日义勇队第1总队、李贞乾的鲁南人民抗日义勇队第2总队和江华的苏皖游击纵队。
1940年9月,第1纵队整编为山东纵队,辖5个旅和2个支队,由张经武任总指挥。
八路军第2纵队第2纵队的首任司令员是左权。
左权(1905年3月15日-1942年5月25日),字孳麟,号叔仁,原名左纪权,湖南醴陵人,黄埔军校一期生,1942年5月25日牺牲,年仅37岁。
第2纵队成立于1940年2月,它是由八路军第344旅与冀鲁豫支队、决死第3纵队、民军第4团、独立游击支队等合编而成的,属115师建制。
第二任司令员是杨得志。
杨得志(1911年1月3日—1994年10月25日),原名杨敬堂,湖南省醴陵人,上将军衔,后任济南军区司令员,武汉军区司令员,昆明军区司令员,国防部副部长等职,享年83岁。
下辖有刘震的第344旅、韦杰的新编第1旅、田守尧的新编第2旅、韩先楚的新编第3旅、朱程的民军第1旅和赵承金的南下支队、马本斋的回民支队。
八路军第3纵队第3纵队是八路军这六个纵队中成立最早,它成立于1938年5月,是由冀中人民自卫军和河北游击军合编而成,归晋察冀军区指挥。
第3纵队司令员是吕正操。
吕正操1904年1月4日-2009年10月13日),原名吕正超,字必之,奉天省海城县(今辽宁省海城市)人,上将军衔,后任铁道部部长、政协全国委员会副主席等职,享年105多岁。
第3纵队下辖有;朱占魁的第6支队、赵承金的第7支队、于权伸的第六支队、沙克常善德的第9支队、孟庆山韩伟的第10支队、王长江的警备旅以及独立第1第2第4第5支队、回民支队等。
八路军第4纵队4纵有两支。一支是成立于1938年5月25日的,由八路军120师宋时轮支队与冀察冀邓华支队会师平西宛平合编而成,归晋察冀军区指挥。1939年2月,扩编为冀热察挺进军。
1、第4纵队(冀热察挺进军)第4纵队的司令员是宋时轮。
宋时轮(1907年9月10日-1991年9月17日),湖南省醴陵人,上将军衔,后任高级步兵学校校长兼政委、军事科学院院长等职,享年84岁。
下辖有邓华的第11支队、宋时轮的第12支队、陈群支队、包森支队和单德贵支队。
2、第4纵队(华中)这支华中的八路军第4纵队成立于1940年8月,他们的组成人员主要来自1940年5月南下华中的由黄克诚率领的八路军2纵主力。1940年6月下旬,该纵队的344旅与新四军第6支队在豫皖苏边会师,于同年8月合紡为(华中)八路军第4纵队。
纵队司令员为彭雪枫。
彭雪枫(1907年9月9日-1944年9月11日),河南南阳人,历任红三军团4师政委、新四军第6支队司令员兼政委,新四军第4师师长兼政委。1944年9月11日,他亲临前线指挥部队与顽军作战,不幸中流弹牺牲,年仅37岁。
华中4纵下辖:刘震的第4旅、滕海清的第5旅、谭友林的第6旅以及豫皖功边区保安司令部。
1941年3月,改编为新四军第4师。
八路军第5纵队第5纵队的司令员是黄克诚。
黄克诚(1902年10月1日-1986年12月28日),湖南永兴人,大将军衔,后任总参谋长,中央书记处书记,山西省副省等职,享年84岁。
第5纵队是由八路军115师苏鲁豫支队、八路军新编第2旅、陇海支队与新四军第6支队第4总队合编而成。
纵队下辖:彭明治的第1支队、田守尧的第2支队、张爱萍的第3支队以及皖东保安司令部,后东进淮海,编入新四军第3师。
纵观八路军这六个纵队司令员,他们的级别都非常高,都是上将军衔起步,其中元帅1人,大将1人,上将3人,倘若左权、彭雪枫不过早地牺牲,他们的级别是可以想像的。
本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
0条评论